YORKSHIRE FILM ARCHIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FIND, PRESERVE AND PROVIDE ACCESS TO MOVING IMAGE MADE IN OR ABOUT YORKSHIRE AND THE NORTH EAST OF ENGLAND
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
126 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1119435 NORTHERN REGION FILM AND TELEVISION ARCHIVE
- 19 Awst 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARE MORROW | Cadeirydd | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Matthew Christopher Lee | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||||
Giles Bridge | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||||
Kathryn Sara Penny | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||||
Sally Anne Joynson | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||||
Robert Leslie Hickey | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||||
Graeme Thompson | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|||||||
DALE GRAYSON | Ymddiriedolwr | 05 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £425.57k | £445.53k | £337.62k | £439.15k | £434.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £418.17k | £360.03k | £352.13k | £426.19k | £482.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.42k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 08 JULY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 JUN 2012
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY, CUSTOMS, CULTURE AND ARTISTIC AND ECOLOGICAL HERITAGE IN THE AREA OF BENEFIT BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTAINING AN ARCHIVE OF MOTION PICTURES RELATING TO THE SUBJECT WHETHER FILM, VIDEOTAPE OR OTHER MEDIUM 3.2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTISTIC, EDUCATIONAL AND HISTORICAL SEQUENCES OF SUCH MOTION PICTURES AND OF ANY KIND OF LIBRARY DOCUMENTARY OD PRODUCTION MATERIAL RELATED TO SUCH MOTION PICTURESS
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, YORKSHIRE, CLEVELAND, HUMBERSIDE, NORTH, EAST AND WEST RIDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YORK ST. JOHN UNIVERSITY
LORD MAYORS WALK
YORK
YO31 7EX
- Ffôn:
- 01904876550
- E-bost:
- yfa@yorksj.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window