FIRE FIGHTERS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides services that enhance the quality of life of the fire services community through a range of support to meet their mental, physical and social needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£10,110,225
Roddion a chymynroddion | £5.98m | |
Weithgareddau elusennol | £25.39k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.55m | |
Buddsoddiadau | £548.90k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£11,732,501
Codi arian | £3.24m | |
Weithgareddau elusennol | £8.49m | |
Arall | £0 |
£1,003,456 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.24m | |
Gwariant elusennol | £8.49m |
Pobl

206 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
1280 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 519495 SHOTTON COMMUNITY ASSOCIATION
- 12 Awst 2002: Cofrestrwyd
- FIRE SERVICES NATIONAL BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MARTIN BAINES | Cadeirydd | 08 November 2018 |
|
|
||||
Peter John Connolly | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Shantha Catherina Dickinson | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Roger Simon Thomas | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Christopher Robert Bilby | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Michael Graham | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Ross Fraser Haggart | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Martin Julian Tolan | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
GEORGE HOWAT WOOD | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
SIMON GERALD ROUTH-JONES | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
NEIL GIBBINS | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.97m | £8.27m | £9.56m | £9.65m | £10.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.95m | £8.74m | £9.84m | £11.94m | £11.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £793.49k | £1.13m | £66.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.59m | £5.57m | £5.82m | £5.59m | £5.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.86m | £2.20m | £3.20m | £3.48m | £3.55m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £145.70k | £137.08k | £130.85k | £130.47k | £25.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £360.32k | £359.59k | £404.06k | £443.72k | £548.90k | |
|
Incwm - Arall | £7.95k | £0 | £5.44k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £812.17k | £567.73k | £1.19m | £843.66k | £725.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.77m | £6.13m | £6.42m | £8.15m | £8.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.19m | £2.61m | £3.42m | £3.78m | £3.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.18k | £31.53k | £35.76k | £44.09k | £78.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £85.00k | £86.40k | £97.34k | £89.68k | £100.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.93m | £14.27m | £13.84m | £13.59m | £13.12m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £12.57m | £15.92m | £17.02m | £15.52m | £15.60m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.58m | £3.62m | £4.07m | £2.98m | £2.79m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £329.00k | £443.00k | £487.00k | £756.00k | £843.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £488.18k | £444.54k | £724.48k | £678.54k | £742.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/07/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/10/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/11/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29/11/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 25/04/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/03/2015 as amended on 08 Nov 2018 as amended on 21 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity are (1) such charitable purposes as the Trustees shall in their absolute discretion determine (including, without limitation, the relief of poverty; the advancement of health or the saving of lives) for those persons having a direct or indirect association with the fire services community (‘the beneficiary class’) as defined in the Charity’s rules and (2) the relief of Burns survivors by the provision only of rehabilitation, and advisory services as the Trustees shall in their absolute discretion determine.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fire Fighters Charity
Belvedere House
Basing View
BASINGSTOKE
RG21 4HG
- Ffôn:
- 01256366566
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window