THE SHOW CRIB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To offer a supportive environment for young people parents/carers dealing with youth related issues, e.g. school exclusions and gang activity. Workshops as follows:Trading Places police young people, knife awareness, Bullying, Relationship, Baby me not, Consequences. Summer programs, Family support Health, Education, Employment, College,welfare, benefits, counselling, health, drug advice
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £56,549 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Barking And Dagenham
- Brent
- Camden
- Enfield
- Hackney
- Haringey
- Islington
- Redbridge
- Tower Hamlets
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 01 Medi 2003: Cofrestrwyd
- THE CRIB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklyn Sweeney | Cadeirydd | 14 March 2015 |
|
|
||||
Emeka Egbuonu | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Angela Austin | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|||||
Uma Divekar | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Rebecca Samuel | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Richard Shoyemi | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Cara Phillips | Ymddiriedolwr | 14 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.03k | £141.23k | £171.14k | £163.20k | £102.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £176.55k | £164.59k | £215.42k | £138.64k | £126.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.66k | £43.65k | £70.55k | £61.98k | £56.55k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 18 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 28 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 JUNE 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 5 NOVEMBER 2002 AND 6 AUGUST 2003
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN NEED IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE. TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO ASSIST THEM IN DEVELOPING THEIR MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MIGHT GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 BALMES ROAD
1-16 BENYON COURT
DEBEAUVIOUR ESTATE
LONDON
N15TJ
- Ffôn:
- 02072544732
- E-bost:
- manager@thecrib.biz
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window