SANKARA NETHRALAYA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE RELIEF TO PATIENTS SUFFERING FROM EYE RELATED ILLNESSES,DISEASES, IN INDIA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- India
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krishnaswamy Murali | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|||||
GOPALA KRISHNAN RAVI | Ymddiriedolwr | 08 July 2002 |
|
|
||||
JAGDISH MITHU CHANRAI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr THANDALAM SUNDARARAJAN SURENDRAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SURYANARAYANAN NAGA SUBRAMANIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.06k | £813 | £0 | £2.77k | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.78k | £595 | £2.09k | £1.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 08 JULY 2002 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 27 FEBRUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEF PATIENTS SUFFERING FROM EYE RELATED ILLNESSES, DISEASES AND DISABILITIES AND THEIR CARERS, IN PARTICULAR THOUGH NOT EXCLUSIVELY, THE PATIENTS OF: (A) THE SANKARA NETHRALAYA MEDICAL RESEARCH FOUNDATION IN CHENNAI, INDIA; (B) THE SRI GANAPATHI NETHRALAYA VISION RESEARCH FOUNDATION, JALNA, INDIA; (C) THE SRI SANKARADEV NETHRALAYA VISION RESEARCH FOUNDATION, GUWAHATI, INDIA. (2) TO APPLY THE INCOME AND AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF THE CAPITAL OF THE TRUST FUND FOR THE RELIEF OF THE INHABITANTS OF INDIA WHO ARE SUFFERING HARDSHIP AS A RESULT OF DROUGHT, EARTHQUAKE, FLOOD OR OTHER NATURAL DISASTER OR WHO BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS ARE IN NEED OF ASSISTANCE.
Maes buddion
WORLDWIDE BUT IN PARTICULAR, INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O R Chatru & Co Ltd
Cunningham House
19-21 Westfield Lane
KENTON HARROW
Middlesex
HA3 9ED
- Ffôn:
- 020 89076363
- E-bost:
- operations@rchatru.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window