ymddiriedolwyr GLEN TRAMWAY PRESERVATION COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1094288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALE SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael David Atkinson | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
James Norman Hay | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Peter Joseph Ashton | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Alec Copland | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Peter Coles | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Letitia Anne Lawson | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|||||
Maggie de' Vries | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
JOHN PITCHER | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.