Hanes ariannol HEREFORDSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1094935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £256.21k | £550.71k | £720.27k | £950.92k | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.76k | £593.47k | £718.27k | £997.72k | £954.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £525.50k | £436.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £549.12k | £765.27k | £937.32k | £1.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £1.25k | £0 | £0 | £58.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £162.95k | £291.18k | £215.10k | £757.71k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £148.22k | £157.81k | £171.37k | £193.71k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £15.06k | £88.37k | £57.33k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £590.06k | £717.99k | £996.15k | £941.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £3.41k | £278 | £1.57k | £12.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.00k | £4.67k | £6.05k | £5.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £454.53k | £524.45k | £851.51k | £812.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.