LONDON MACCABI RECREATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing quality sports and recreational facilities for all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 24 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- ROWLEY LANE SPORTS ASSOCIATION (Enw gwaith)
- ROWLEY LANE MACCABI RECREATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
- ROWLEY LANE RECREATIONAL TRUST (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Phillips | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|||||||||
JOEL NATHAN | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|||||||||
David Kyte | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £128 | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.30k | £29.97k | £29.81k | £22.91k | £22.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Mai 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 18 JULY, 2002, AS AMENDED BY CERTIFICATES OF INCORPORATION ON CHANGES OF NAME DATED 13TH JUNE 2006 AND 3RD JUNE 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR THE INHABITANTS OF LONDON AND SURROUNDING AREAS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE, IN PARTICULAR BY ASSISTING WITH THE PROVISION OF FACILITIES FOR INDOOR AND OUTDOOR GAMES AND ATHLETICS. (PLEASE SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION FOR FURTHER DETAILS)
Maes buddion
LONDON AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONDON MACCABI RECREATIONAL TRUST
ROWLEY LANE SPORTS GROUND
ROWLEY LANE
ARKLEY, HERTS
EN5 3HW
- Ffôn:
- 02084416051
- E-bost:
- lisa@maccabilondon.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window