HEATHS COUNTRYSIDE CORRIDOR
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This community project relies on local interest and management and provides wildlife sites and a natural screen alongside the High Speed 1 railway in Charing Heath and Lenham Heath. HCC has planted trees, provided wildlife sites, footpaths and regular events, for the local community to enjoy, and provided a schools education pack, to increase children's understanding of the countryside.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 18 Medi 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 239992 KENT WILDLIFE TRUST
- 16 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
- 18 Medi 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
- HCC (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.30k | £21.98k | £6.07k | £10.11k | £7.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.42k | £19.96k | £7.54k | £8.07k | £9.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.15k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 22 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 09 Gorffennaf 2017 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 AUGUST 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 MARCH 2003 & 9TH DECEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO CONSERVE AND ENHANCE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE NATURAL BEAUTY AND HABITATS OF THE GRENSAND BELT AREA AROUND CHARING AND LENHAM AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE NATURAL AND PHYSICAL ENVIRONMENT AND ITS CONSERVATION AND PROTECTION ("THE OBJECTS").
Maes buddion
CHARING, LENHAM, KENT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window