Hanes ariannol THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF ST HUGH'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1139717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.86m | £11.66m | £12.78m | £13.56m | £15.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.32m | £12.64m | £12.56m | £15.57m | £14.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £474.00k | £459.00k | £38.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.98m | £997.00k | £2.86m | £1.26m | £1.36m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.37m | £698.00k | £104.00k | £679.00k | £1.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.71m | £6.63m | £6.66m | £7.95m | £8.96m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £609.00k | £192.00k | £322.00k | £171.00k | £470.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.78m | £2.85m | £2.59m | £3.58m | £3.83m | |
|
Incwm - Arall | £17.00k | £494.00k | £574.00k | £84.00k | £3.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £645.00k | £85.00k | £686.00k | £82.00k | £603.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.25m | £11.99m | £11.24m | £14.08m | £13.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.07m | £654.00k | £773.00k | £655.00k | £1.57m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £27.00k | £26.00k | £24.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £220.00k | £38.00k | £275.00k | £89.00k | £259.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £544.00k | £833.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.