THE CROWNS TRUST

Rhif yr elusen: 1098318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christians reaching out to West Norfolk schools. During the past year the 3 part-time workers and a number of volunteers went into over 60 local primary schools and 6 secondary schools, taking part in numerous acts of collective worship and RE lessons. We were also privileged to to host GSUS Live and the Life Exhibition, a number of holiday clubs and church weekends were also undertaken.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £3,736
Cyfanswm gwariant: £1,485

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Maynard John Archer Ymddiriedolwr 01 March 2022
KING'S LYNN EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alexander James Munro Ymddiriedolwr 01 March 2022
Dim ar gofnod
ANNE SPARROW Ymddiriedolwr 12 January 2015
KING'S LYNN EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN CRAWSHAW Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RICHARD WILLIAM PENNINGTON Ymddiriedolwr
KING'S LYNN FOODBANK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
HOPE EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
YMCA CENTRAL AND ANGLIA TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.90k £3.80k £4.29k £3.62k £3.74k
Cyfanswm gwariant £3.76k £3.40k £4.13k £1.80k £1.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 08 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 18 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 15 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 01 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 05 Ebrill 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 SAXON WAY
DERSINGHAM
KING'S LYNN
PE31 6LY
Ffôn:
07989211839
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael