Hanes ariannol KENILWORTH COMMUNITY CARE
Rhif yr elusen: 1105054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £133.26k | £113.79k | £86.36k | £103.19k | £151.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.78k | £128.78k | £98.26k | £85.66k | £127.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.26k | £4.53k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.20k | £2.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.