THE NIGHTINGALE CANCER SUPPORT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Nightingale serves patients, relatives, carers, friends and those who are concerned about cancer care. We hope to be able to provide help and information to those who need it along their journey. We aim to work together with existing services within the borough and to co-ordinate local volunteer teams so that valuable resources are used to best effect
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Enfield
Llywodraethu
- 31 Hydref 2002: Cofrestrwyd
- NIGHTINGALE COMMUNITY HOSPICE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANTHA Seth | Cadeirydd |
|
|
|||||
MICHAEL THOMAS WALSH | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|||||
Patricia Mary Alder | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Dr Anjum Iqbal | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
DAVID O'BEIRNE | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
ANDREW BONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £285.28k | £326.09k | £365.52k | £355.58k | £467.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.20k | £215.67k | £292.27k | £362.93k | £438.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.44k | £11.31k | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/08/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/06/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06/05/2011 as amended on 15 Mar 2021 as amended on 01 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF ADULT PATIENTS WHO HAVE BEEN DIAGNOSED AS TERMINALLY ILL WITH A DEFINED CONDITION OR NEWLY DIAGNOSED AS HAVING CANCER, BY THE PROVISION OF CARE SERVICES TO SUCH PERSONS AND TO CARERS AND RELATIVES, PRIMARILY BUT NOT NECESSARILY WITHIN THE LONDON BOROUGH OF ENFIELD, ESTABLISHING, MAINTAINING AND CONDUCTING A DAY CENTRE, DAY HOSPICE OR RESIDENTIAL HOSPICE SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION OF HOME SUPPORT, DROP IN, COUNSELLING, COMPLEMENTARY THERAPIES DURING AND AFTER THE TERM OF ILLNESS
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF ENFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Nightingale Cancer Support Cent
187a Baker Street
Enfield
EN1 3JT
- Ffôn:
- 02083664333
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window