ST BRIDE'S CHARITY

Rhif yr elusen: 1094307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supports the liturgy, ministry, fabric and music of St Bride's Church, Fleet Street

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £4,704
Cyfanswm gwariant: £282,007

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ST BRIDE'S APPEAL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Graham Hill Ymddiriedolwr 23 April 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BRIDE FLEET STREET
Derbyniwyd: Ar amser
THE GUILD OF ST BRIDE
Derbyniwyd: Ar amser
ST BRIDE CHURCH ORGAN FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley-Ann Jones Ymddiriedolwr 09 May 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BRIDE FLEET STREET
Derbyniwyd: Ar amser
ST BRIDE CHURCH ORGAN FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Alexander Garside Ymddiriedolwr 03 August 2020
Dim ar gofnod
Nicholas Baldock Ymddiriedolwr 31 May 2018
THE GUILD OF ST BRIDE
Derbyniwyd: Ar amser
ST BRIDE CHURCH ORGAN FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Valerie Jean Locks Ymddiriedolwr 31 May 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BRIDE FLEET STREET
Derbyniwyd: Ar amser
ST BRIDE CHURCH ORGAN FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
REV Alison Jane Joyce Ymddiriedolwr 05 November 2016
ST BRIDE CHURCH ORGAN FUND TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE H J C STEVENS ORGAN SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Lindsay Nicholson MBE Ymddiriedolwr 05 November 2016
THE CITY LITERARY INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
VISCOUNT ROTHERMERE Ymddiriedolwr 05 November 2016
Dim ar gofnod
JAMES NIALL MANUS MACMANUS Ymddiriedolwr 05 November 2016
Dim ar gofnod
DAVID BRIAN MELVILLE CAVAYE Ymddiriedolwr 05 November 2016
Dim ar gofnod
PETER WILLIAM SILVER Ymddiriedolwr 05 November 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £43.29k £4.61k £3.24k £3.28k £4.70k
Cyfanswm gwariant £205.17k £295.24k £275.85k £224.26k £282.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 31 OCTOBER 1990
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY THE PROMOTION OF THE MINISTRY OF ST BRIDE'S CHURCH FLEET STREET FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AT LARGE AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING) ALL INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS CONNECTED WITH (A) THE COMMUNICATIONS INDUSTRY AND (B) THE SERVICE, FINANCIAL, LEGAL AND OTHER INDUSTRIES ESTABLISHED OR TO BE ESTABLISHED WITHIN THE PARISH OF ST BRIDE'S CHURCH FLEET STREET
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 10 Ionawr 1995 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST BRIDES
FLEET STREET
LONDON
EC4Y 8AU
Ffôn:
02074270133