UK ALEXANDER VON HUMBOLDT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Annual meeting with programme of speakers in sciences and arts. Irregular further meetings. Encouragement to young scholars to study in Germany. Help with German scholars visiting UK and funded by the Humboldt Foundation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Robert Vilain | Cadeirydd | 16 September 2022 |
|
|
||||
Prof. Gennady Mishuris | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Prof. Belen Olmos Giupponi | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Dr Paras Anand | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Prof. Justin Lamonte Tumlinson | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Prof. Timothy Michael Devinney | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Dr Shannon Anthony Bonke | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Dr ANDREW LAURENCE ALDERSEY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Dr Ingo Dierking | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Dr Feng Wang | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|
||||
Dr Roy Ruddle | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
John Baines | Ymddiriedolwr | 10 December 2017 |
|
|
||||
Professor Rainer Cramer | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
DR PEG KATRITZKY PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13k | £80 | £0 | £1.23k | £1.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52k | £0 | £0 | £1.09k | £309 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 25 Tachwedd 2024 | 209 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 JUNE 1999 AS AMENDED 2 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF ACADEMICS LOCATED IN BRITAIN BY THE PROVISION OF FUNDS OR OTHER CHARITABLE SUPPORT FOR THEIR ACADEMIC RESEARCH AND CO-OPERATION, PARTICULARLY THOSE WISHING TO STUDY IN THE FIELDS OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CAVENDISH LABORATORY
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
19 JJ THOMSON AVENUE
CAMBRIDGE
CB3 0HE
- Ffôn:
- 01223337380
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window