Hanes ariannol MOOR ALLERTON ELDERLY CARE
Rhif yr elusen: 1100645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £344.15k | £305.65k | £334.42k | £289.49k | £275.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £292.93k | £318.83k | £276.42k | £234.06k | £274.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £34.07k | N/A | N/A | £81.91k | £74.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.82k | £117.32k | £323.88k | £51.05k | £103.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.