LIVERPOOL CATHEDRAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Covering five broad areas of Cathedral life - Visitors, Music, Mission, Fabric and Precinct - our aim is to ensure that Liverpool Cathedral is fit for purpose for all of its visitors and fully equipped to serve its City and Diocese during its second century and beyond. Additionally, through new facilities, we aim to generate new income streams in a major step towards self-sufficiency.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- LIVERPOOL CATHEDRAL CENTENARY FUND (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH LOUISE GREENSMITH | Cadeirydd | 19 September 2016 |
|
|||||||
Jayne Lisa Hauxwell | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||||
Alistair Graham Fletcher | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||||
Very Revd Dr Susan Helen Jones | Ymddiriedolwr | 16 July 2016 |
|
|
||||||
JAMES CHRISTOPHER MEREDITH DAVIES | Ymddiriedolwr | 15 March 2011 |
|
|
||||||
Corporation of Liverpool Cathedral | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Geoffrey Appleton | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
WILLIAM DAVID FULTON JP DL FCA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOHN CRANE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.04k | £10.52k | £46.61k | £7.87k | £9.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.07k | £24.61k | £40.29k | £2.66k | £1.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15/07/2002 AS AMENDED ON 04/10/2010
Gwrthrychau elusennol
SUBJECT AS AFORESAID THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND TO APPLY THE CAPITAL AND ITS INCOME UPON TRUST FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") NAMELY THE FURTHERANCE OF THE RELIGIOUS AND CHARITABLE WORK OF THE ANGLICAN CATHEDRAL CHURCH OF CHRIST IN LIVERPOOL AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THOSE OBJECTS BUT IN FURTHERANCE THEREOF THE TRUSTEES SHALL GIVE PRIORITY TO: . THE RE-POINTING OF THE STONEWORK OF LIVERPOOL CATHEDRAL . PROVIDING AN EDUCATION FACILITY AND NEW VISITOR CENTRE WITHIN LIVERPOOL CATHEDRAL . ESTABLISHING AN ENDOWMENT FOR A GIRLS' CHOIR . MODIFYING LIVERPOOL CATHEDRAL SO AS TO COMPLY WITH THE DISABILITY DISCRIMINATION ACT OF 1995 . SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE ADOPTED BY THE DEAN AND CHAPTER AS OBJECTS OF THE LIVERPOOL CATHEDRAL CENTENARY FUND.
Maes buddion
MERSEYDIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LIVERPOOL CATHEDRAL
ST. JAMES ROAD
LIVERPOOL
L1 7AZ
- Ffôn:
- 01517027244
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window