ymddiriedolwyr HIGHER EDUCATION POLICY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1099645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Dame Julia Goodfellow | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Professor Sally Mapstone | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Curnock Cook OBE | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR DAME HELEN SARAH WALLACE | Ymddiriedolwr | 28 December 2016 |
|
|||||
Sir David Robert Bell | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.