THE SOLDIERS OF GLOUCESTERSHIRE MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Soldiers Of Gloucestershire Museum exists to collect, conserve & display objects relating to The Gloucestershire Regiment & The Royal Gloucestershire Hussars, for the benefit of the citizens of Gloucestershire, Bristol and the general public, in particular the collections are used in support of the national curriculum and furtherance of study of the military history of Gloucestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 17 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUY EDWARD CHRISTOPHER WOODCOCK | Cadeirydd |
|
||||||
Peter Roland Henry Clifford MBE TD | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Gerald Leonard Evans | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
David John Phillips | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|||||
Philip Laurance Cooper Crook TD,VR | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
David Robert Dixon OBE | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Ellie King | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Patrick Thomas Joseph Brooke | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
Dr Timothy John Brain | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|||||
John Francis Penley OBE TD | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|||||
Anthony Hugh Ayres | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
James Drew Daniel MBE | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
AHMED SAID HANSDOT | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Richard Randolf Mullings | Ymddiriedolwr | 31 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.69k | £203.37k | £193.13k | £92.71k | £280.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £281.80k | £223.23k | £173.66k | £168.03k | £142.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £82.70k | £13.63k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 9 JULY 2002, AMENDED 10 NOVEMBER 2010. as amended on 09 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE HISTORY OF THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT, THE ROYAL GLOUCESTERSHIRE HUSSARS, THE ROYAL GLOUCESTERSHIRE, BERKSHIRE AND WILTSHIRE REGIMENT AND THE RIFLES, OR THE IMMEDIATE OR ANY SUCCESSIVE LEGAL SUCCESSOR UNIT OR SUB-UNIT UNDER ANY ARMY ORDER, OR EQUIVALENT THEREOF, BY THE PROTECTION, PRESERVATION, MAINTENANCE, RESTORATION AND EXHIBITION OF UNIFORMS, MEDALS, PICTURES, BOOKS, MANUSCRIPTS, MAPS, DOCUMENTS, EQUIPMENT, MACHINERY, APPARATUS, BUILDINGS, STRUCTURES AND ALL OTHER ITEMS OF MILITARIA.
Maes buddion
GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOLDIERS OF GLOUCESTERSHIRE MUSEUM
CUSTOM HOUSE
31 COMMERCIAL ROAD
GLOUCESTER
GL1 2HE
- Ffôn:
- 01452522682
- E-bost:
- vicki.hopson@sogm.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window