SFAC
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SFAC provides specialist assistance for children's projects that work with children in alternative care or in need of protection from harm. We work in partnership with local organisations to provide them with training, mentoring, coaching to turn good intentions into good practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,352 o 6 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Awstralia
- Brasil
- Byrma
- Cenia
- Ghana
- Gwlad Thai
- Haiti
- India
- Indonesia
- Irac
- Lesotho
- Moroco
- Paraguai
- Philipinas
- Rwmania
- Twrci
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Y Swistir
Llywodraethu
- 23 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1186903 SFAC
- 17 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- 23 Medi 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- S.F.A.C. (Enw gwaith)
- STRENGTHENING FAMILIES FOR ABANDONED CHILDREN (Enw gwaith)
- SUBSTITUTE FAMILIES FOR ABANDONED CHILDREN (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.71k | £121.70k | £139.15k | £71.91k | £27.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.51k | £135.48k | £141.56k | £151.84k | £27.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £26.90k | £14.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 27 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 27 Ionawr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 AUG 2002 AS AMENDED ON 18 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO DEVELOP FOSTERING PROJECTS FOR ABANDONED CHILDREN IN BRAZIL AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES; TO PROVIDE FAMILY AND CHILD SUPPORT SERVICES WITHIN LOCAL COMMUNITIES; FINANCIALLY ASSIST CHILDREN'S HOMES AND OLDER CHILDREN WITH EDUCATIONAL FEES AND/OR VOCATIONAL TRAINING; ANY OTHER ACTIVITY THAT IS CHARITABLE BY LAW THAT WOULD AID THE RELIEF OF HARDSHIP AND POVERTY TO CHILDREN.
Maes buddion
OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window