Hanes ariannol THE ROYAL MARSDEN CANCER CHARITY
Rhif yr elusen: 1095197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.26m | £33.16m | £32.91m | £31.24m | £34.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.41m | £42.63m | £48.47m | £43.19m | £21.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £329.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.88m | £32.14m | £31.24m | £29.49m | £32.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £247.00k | £355.45k | £213.00k | £148.00k | £572.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £865.00k | £454.00k | £1.23m | £1.50m | £1.69m | |
|
Incwm - Arall | £269.00k | £212.00k | £235.00k | £101.00k | £8.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.32m | £4.22m | £5.77m | £7.71m | £5.39m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.63m | £36.89m | £43.41m | £37.69m | £15.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.79m | £5.73m | £5.01m | £5.46m | £6.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.17k | £874.87k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £23.03m | £33.55m | £43.41m | £37.69m | £15.24m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £197.00k | £120.54k | £64.00k | £132.00k | £78.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £49.00k | £41.00k | £51.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.