THE ROYAL MARSDEN CANCER CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objects are to raise money solely to allow The Royal Marsden Foundation Trust to fund state-of-the-art equipment and groundbreaking research, create the best patient environments, and ensure its nurses, doctors and research teams can provide the very best care and develop life-saving treatments which are used here in the UK and around the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£35,910,000
Roddion a chymynroddion | £30.20m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £456.00k | |
Buddsoddiadau | £2.76m | |
Arall | £2.50m |
Cyfanswm gwariant:
£28,184,000
Codi arian | £7.67m | |
Weithgareddau elusennol | £20.47m | |
Arall | £48.00k |
£8,179,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.72m | |
Gwariant elusennol | £20.47m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.73m |
Codi arian a Arall Gwariant | £7.72m | |
Gwariant elusennol | £20.47m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £15.91m |
Pobl

91 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
282 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1120637 FRIENDS OF THE ROYAL MARSDEN, SURREY
- 15 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 802039 THE DOMINIC KING FUND
- 04 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 800376 THE FRIENDS OF THE GREY HOUSE SCHOOL
- 14 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1120637 FRIENDS OF THE ROYAL MARSDEN, SURREY
- 20 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080493 THE BASIL LARSEN 1999 CHARITABLE TRUST
- 19 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1171919 JAMIE'S WISH TRUST
- 09 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 234264 DAUGHTERS OF OUR LADY OF THE SACRED HEART
- 30 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 328021 THE MEIRION THOMAS CANCER RESEARCH TRUST
- 06 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1049637 RAYWATCH
- 29 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1158980 THE KMG FOUNDATION
- 07 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1150156 THE MILLY MOO RIGHT NOW FOUNDATION
- 31 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- ROYAL MARSDEN CANCER CAMPAIGN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir DOUGLAS JARDINE FLINT CBE | Cadeirydd | 01 December 2022 |
|
|
||||
Russell Chambers | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Anuj Ranjan | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Professor David Cunningham | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Nicole Junkermann | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Fisher OBE | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
ROGER GRAY | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|||||
Baroness Olivia Caroline Bloomfield | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Dame Anya Hindmarch DBE | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Sir Terry Leahy | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Dame CAROLINE PALMER | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.16m | £32.91m | £31.24m | £34.37m | £35.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.63m | £48.47m | £43.19m | £21.66m | £28.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.14m | £31.24m | £29.49m | £32.10m | £30.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £355.45k | £213.00k | £148.00k | £572.00k | £456.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £454.00k | £1.23m | £1.50m | £1.69m | £2.76m | |
|
Incwm - Arall | £212.00k | £235.00k | £101.00k | £8.00k | £2.50m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.22m | £5.77m | £7.71m | £5.39m | £8.55m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.89m | £43.41m | £37.69m | £15.24m | £20.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.73m | £5.01m | £5.46m | £6.37m | £7.67m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £874.87k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.55m | £43.41m | £37.69m | £15.24m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £120.54k | £64.00k | £132.00k | £78.00k | £86.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £49.00k | £41.00k | £51.00k | £48.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.87m | £12.84m | £12.76m | £12.63m | £12.17m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £85.88m | £116.78m | £121.94m | £115.06m | £140.59m | |
|
Cyfanswm asedau | £61.24m | £55.36m | £23.57m | £18.75m | £8.86m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £73.23m | £82.79m | £62.87m | £36.30m | £35.58m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/12/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/07/2011 as amended on 12 Jun 2021 as amended on 17 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE CHARITABLE PURPOSES RELATING TO THE ROYAL MARSDEN HOSPITAL OF LONDON AND SURREY ("THE HOSPITAL") AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION: (A) THE RELIEF OF SICKNESS RELATED TO CANCER AT THE HOSPITAL; (B) THE PROMOTION OF CLINICAL AND OTHER USEFUL RESEARCH AT OR IN CONNECTION WITH THE HOSPITAL; (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AT OR IN CONNECTION WITH THE HOSPITAL; (D) THE PROVISION OF ACCOMMODATION, AMENITIES AND RECREATIONAL FACILITIES FOR THE BENEFIT OF PATIENTS, STAFF, CARERS AND STUDENTS AT THE HOSPITAL OR ANY OF THEM AND THE PROVISION OF COMFORTS FOR SUCH PATIENTS. 2. NOTWITHSTANDING THE PROVISIONS OF SUB-CLAUSE (1), SHOULD THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION AT ANY TIME OR TIMES RESOLVE THAT IT IS OR AS BEEN IMPRACTICABLE, UNDESIRABLE OR INAPPROPRIATE TO APPLY ALL OR ANY PART OF THE ASSETS OF THE COMPANY FOR THE PURPOSES SET OUT IN SUB-CLAUSE (1) THEY MAY IN SUCH CIRCUMSTANCES APPLY THE ASSETS OF THE COMPANY FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES ASSOCIATED WITH THE RELIEF OF SICKNESS AND SUFFERING OR THE ADVANCEMENT OF HUMAN KNOWLEDGE IN CONNECTION WITH CANCER AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
ROYAL MARSDEN HOSPITAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Fulham Road
London
SW3 6JJ
- Ffôn:
- 020 7808 2233
- E-bost:
- charity@royalmarsden.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window