ymddiriedolwyr Milford and Godalming u3a
Rhif yr elusen: 1096120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Seeley | Cadeirydd | 07 May 2021 |
|
|
||||||||
Susan Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||||||
Janet Lavinia Martins | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||||||
Pamela Brown | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||||||
David Murrell | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||||||
David Justin Sowerbutts | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||||||
Bob Fearnley | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|
||||||||
JOHN DOUGLAS OAKEY | Ymddiriedolwr | 12 May 2017 |
|
|
||||||||
GILLIAN MARTIN | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.