Hanes ariannol HUNTINGDON ACTION COMMUNITY PROJECTS

Rhif yr elusen: 1097615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.64k £52.06k £12.36k £39.01k £22.49k
Cyfanswm gwariant £8.17k £20.84k £28.24k £33.16k £29.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.31k £36.42k £3.00k £17.45k £3.50k