HOPE VALLEY CHRISTIAN YOUTH WORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This Association supports childrens and youth recreation activities in the Hope Valley area of Derbyshire,working within a Christian Ethos but open to all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
- HVCYW (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Robert Brennan | Cadeirydd | 25 March 2019 |
|
|||||||
Rev Jonathan Roger Wilson Brook | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||
Rev Julie Ann LETTS | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||
Rev Louise Ann Miranda Petheram | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||
Marjorie Boon | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||||
ROGER MATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ELISABETH MADDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MRS LIZ WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.85k | £5.59k | £3.69k | £2.98k | £3.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.63k | £1.56k | £4.33k | £3.03k | £4.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 MAY 2002 AS AMENDED 19 JANUARY 2004 AND 13 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
WITHIN A CHRISTIAN ETHOS AND FOR THE BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE RESIDENT IN HOPE VALLEY IN DERBYSHIRE: A. TO HELP AND EDUCATE THE SAID CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITY SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED. B. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE SAID CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID BENEFICIARIES AND OTHER RESIDENTS OF HOPE VALLEY. C) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR CHRISTIAN WORSHIP AND LEARNING FOR THE SAID CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE SAID BENEFICIARIES AND OTHER RESIDENTS OF THE HOPE VALLEY.
Maes buddion
HOPE VALLEY IN DERBYSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLACKBERRY COTTAGE
MAIN ROAD
BAMFORD
HOPE VALLEY
S33 0AY
- Ffôn:
- 01433651795
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window