Hanes ariannol NUFFIELD FARMING SCHOLARSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1098519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £945.08k | £321.59k | £646.34k | £674.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.52k | £582.62k | £272.61k | £548.02k | £491.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £573.12k | N/A | £71.84k | £147.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.40k | £2.01k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £271.42k | £231.73k | N/A | £504.19k | £441.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.46k | £72.52k | N/A | £68.05k | £80.26k | |
|
Incwm - Arall | £85.05k | £65.69k | N/A | £2.25k | £6.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £573.12k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £304.43k | £289.67k | N/A | £448.37k | £364.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.95k | £67.60k | N/A | £6.29k | £8.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £126.70k | £0 | N/A | £30.39k | £30.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £113.13k | £225.35k | N/A | £93.36k | £118.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.