ymddiriedolwyr NUFFIELD FARMING SCHOLARSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1098519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Caroline Maclennan | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Anna Bowen | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Christopher Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Professor Thomas Charles MacMillan | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Tanya Robbins | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||
Dr Jenna Louise Ross OBE | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||
Patricia Jane Mary Munro | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
David Alan Rose | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
James Basil Baird | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Nicolas Hugh Snell | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|||||
Joanna Speed | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
David Andrew Gardner | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Tom Rawson | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
Wyn Owen | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.