SHELTERBOX TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ShelterBox provides emergency shelter and vital supplies to support communities around the world overwhelmed by disaster and humanitarian crises.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£26,152,000
Roddion a chymynroddion | £25.07m | |
Weithgareddau elusennol | £494.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £164.00k | |
Buddsoddiadau | £423.00k | |
Arall | £6.00k |
Cyfanswm gwariant:
£23,064,000
Codi arian | £3.86m | |
Weithgareddau elusennol | £19.21m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.86m | |
Gwariant elusennol | £19.21m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.09m |
Pobl

140 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
- Dinas Llundain
- Bangladesh
- Burkina Faso
- Camerwn
- Ethiopia
- Libanus
- Malawi
- Mosambic
- Pakistan
- Philipinas
- Somalia
- Syria
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Twrci
- Ukrain
- Yemen
Llywodraethu
- 13 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1175307 NUNEATON COMMUNITY ENTERPRISE
- 02 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1036746 ROTARY CLUB OF WOODSTOCK & KIDLINGTON
- 23 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1071587 THE ROTARY CLUB OF COVENTRY BREAKFAST CHARITABLE T...
- 14 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038565 ROTARY CLUB OF AMBLESIDE TRUST FUND
- 17 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 278758 THE ROTARY CLUB OF MILL HILL TRUST
- 28 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1023206 THE KIMBLE-ARMSTRONG TRUST
- 30 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 516725 ROTARY CLUB OF SOUTH HOLLAND TRUST FUND
- 17 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1060413 ROTARY CLUB OF SOUTHAM TRUST FUND
- 08 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 501416 ROTARY CLUB OF HUDDERSFIELD TRUST FUND
- 12 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srikaran Srivivekanandarajah | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Virginia Elizabeth Fox | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
MATTHEW CARTER | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
George William Pennock | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Steven Thomas Horan | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Leo Skyner | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Hakeem Olayinka Babalola | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
claire goudsmit | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
james sinclair taylor | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.55m | £13.98m | £14.19m | £22.28m | £26.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.75m | £11.46m | £11.66m | £17.56m | £23.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £257.51k | £1.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.90m | £13.64m | £13.98m | £21.77m | £25.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £114.00k | £162.00k | £202.00k | £205.00k | £164.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £386.00k | £133.00k | £0 | £269.00k | £494.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.00k | £9.00k | £2.00k | £37.00k | £423.00k | |
|
Incwm - Arall | £132.00k | £29.00k | £8.00k | £1.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.12m | £1.42m | £1.31m | £1.95m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.93m | £8.34m | £8.09m | £14.00m | £19.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.81m | £3.12m | £3.57m | £3.56m | £3.86m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £27.00k | £32.00k | £32.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.70m | £644.00k | £1.18m | £4.14m | £5.82m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £381.00k | £241.00k | £166.00k | £155.00k | £13.13m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £10.98m | £14.25m | £17.08m | £20.64m | £12.35m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £940.00k | £1.55m | £1.78m | £604.00k | £2.08m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 DEC 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 APR 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 DEC 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 MAR 2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 MAR 2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 JUN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 JUN 2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24 JUN 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 SEP 2020 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 SEP 2020 as amended on 04 Mar 2024 as amended on 28 Mar 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROVIDE ON A WORLDWIDE BASIS HUMANITARIAN RELIEF, AID AND ASSISTANCE FOR THE BENEFIT OF PEOPLE IN CHARITABLE NEED AFFECTED BY, OR VULNERABLE TO, DISASTER OR OTHER EVENTS, PARTICULARLY BY PROVIDING SHELTER
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Shelterbox Trust
Falcon House
Charles Street
TRURO
TR1 2PH
- Ffôn:
- 01872302600
- E-bost:
- hello@shelterbox.org
- Gwefan:
-
shelterbox.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window