Hanes ariannol SHEFFIELD CITIZENS ADVICE BUREAUX DEBT SUPPORT UNIT
Rhif yr elusen: 1096389
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £623.85k | £829.36k | £1.08m | £1.15m | £903.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £646.58k | £794.25k | £1.05m | £1.11m | £977.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £30 | £121.94k | £100.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £615.27k | £824.99k | £953.93k | £1.03m | £802.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.43k | £81 | £104 | £116 | £76 | |
|
Incwm - Arall | £6.14k | £4.29k | £130.94k | £243 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £643.73k | £790.86k | £1.05m | £1.11m | £974.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.85k | £3.39k | £3.93k | £3.65k | £3.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £131.36k | £129.44k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.