ESCAPE COMMUNITY ART IN ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Improve the quality of life and promote equality through social inclusion & integration of beneficiaries in need by reason of their age, health or disabilities, in particular but not exclusively by providing or assisting with the provision of creative arts and heritage-led educational and recreational activities, helping to reduce isolation & improve physical & mental health & well-being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £38,518 o 9 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
72 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 29 Mai 2003: Cofrestrwyd
- ESCAPE (Enw gwaith)
- Escape Arts (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas McCarthy | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Kate Davies | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Samantha Warner | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Stewart William Bell | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Louise Suzanne Schmitz | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
Sharon Marie Walpole | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.83k | £248.09k | £303.10k | £408.92k | £368.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £211.00k | £217.59k | £334.00k | £385.28k | £336.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.10k | £43.85k | £107.06k | £170.65k | £38.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 14 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 14 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 MAY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 30 APRIL 2003 as amended on 25 Jan 2021 as amended on 27 Jan 2022 as amended on 24 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
1. To improve quality of life and promote equality through the social inclusion and integration of beneficiaries who are in need by reason of their age, health inequalities, mental health conditions, physical or learning disabilities, in particular but not exclusively by providing or assisting with the provision of creative arts and heritage-led educational and recreational activities, helping to reduce isolation and improve physical and mental health and wellbeing. 2. To promote any charitable purposes for the benefit of the community in the county of Warwickshire and surrounding area (hereinafter called ‘the area of benefit’)
Maes buddion
STRATFORD UPON AVON AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Slaughterhouse
Sheep Street
STRATFORD-UPON-AVON
CV37 6EE
- Ffôn:
- 01789 532110
- E-bost:
- info@escapearts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window