Dogfen lywodraethu FORMER EMS LIMITED
Rhif yr elusen: 1098725
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 OCTOBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 JANUARY 2003 AND 28 APRIL 2003 INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 5 FEBRUARY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE ATTENDING THE ELLERN MEDE CENTRE FOR EATING DISORDERS BY THE PROVISION OF A SCHOOL AND ANCILLARY SERVICES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.