Hanes ariannol CHRISTIANS AGAINST POVERTY
Rhif yr elusen: 1097217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.25m | £14.37m | £15.36m | £15.18m | £14.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.97m | £13.66m | £14.25m | £14.74m | £17.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £405.00k | £1.20m | £1.36m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.58m | £13.62m | £14.33m | £13.38m | £13.10m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £64.00k | £92.00k | £98.00k | £118.14k | £56.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £604.00k | £655.00k | £541.00k | £467.63k | £430.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £2.00k | £2.00k | £980 | £1.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £394.00k | £1.21m | £1.36m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £57.00k | £42.00k | £137.00k | £173.24k | £151.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.40m | £12.40m | £11.54m | £13.19m | £15.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.52m | £1.22m | £1.31m | £1.51m | £1.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £67.00k | £46.00k | £62.21k | £66.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.00k | £36.00k | £1.39m | £41.40k | £127.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.