CHRISTIANS AGAINST POVERTY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christians Against Poverty provides free professional debt help, money education and support groups to members of the public. Services are delivered face-to-face in partnership with local churches, allowing us to provide both practical and emotional support to our clients.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£19,161,835
Roddion a chymynroddion | £18.17m | |
Weithgareddau elusennol | £300.58k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £66.72k | |
Buddsoddiadau | £5.56k | |
Arall | £620.42k |
Cyfanswm gwariant:
£20,015,382
Codi arian | £1.64m | |
Weithgareddau elusennol | £18.23m | |
Arall | £144.23k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £620,425 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.78m | |
Gwariant elusennol | £18.23m |
Pobl

376 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1076566 STAMFORD HOUSING FOR YOUNG PEOPLE (SHYP)
- 12 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1113980 LIFE-GIVING CHURCH
- 07 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1075100 RHEMA CHURCH LONDON
- 10 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1155031 MERTON VINEYARD CHURCH
- 14 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1174250 ARK ASSIST (NORTH WEST)
- 11 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178711 NORTH SHIELDS CHRISTIAN FELLOWSHIP
- 01 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 515572 JEZREEL NEW TESTAMENT CHURCH
- 01 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 289340 THE ENFIELD TOWN AND FORTY HILL CHURCHES JOINT TRU...
- 27 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1091791 THE KING'S CHURCH, POOLE
- 10 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1204112 BLESSINGS TRUST
- 25 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger David Hattam | Cadeirydd | 30 November 2016 |
|
|
||||||
Andrew James Maskell | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||||
Olufemi Ayolomo Ishola | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||||
MARK ROBERT SHEARD | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|||||||
Sandra Jane Keene | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|||||||
Folajimi Ayodele Adedoyin | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|||||||
Roger Mawle | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||
Catherine Nicholas-Vilkaitis | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||
ROBIN BRYAN DAVID WILLISON | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||||
Jane Kathleen Elizabeth Pleace | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.37m | £15.36m | £15.18m | £14.96m | £19.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.66m | £14.25m | £14.74m | £17.24m | £20.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £405.00k | £1.20m | £1.36m | £620.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.62m | £14.33m | £13.38m | £13.10m | £18.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.00k | £98.00k | £118.14k | £56.09k | £66.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £655.00k | £541.00k | £467.63k | £430.78k | £300.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £2.00k | £980 | £1.14k | £5.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £394.00k | £1.21m | £1.36m | £620.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £42.00k | £137.00k | £173.24k | £151.38k | £155.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.40m | £11.54m | £13.19m | £15.30m | £18.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £1.31m | £1.51m | £1.81m | £1.64m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.00k | £46.00k | £62.21k | £66.21k | £83.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £36.00k | £1.39m | £41.40k | £127.93k | £144.23k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.61m | £2.17m | £5.01m | £6.03m | £5.79m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.59m | £5.91m | £5.58m | £2.04m | £1.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.31m | £1.07m | £2.46m | £2.22m | £2.68m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 3RD FEBRUARY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 5 FEBRUARY 2007, AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTION 10 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF POVERTY FOR PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY PROVIDING AND PROMOTING THE PROVISIONS OF ADVICE AND OTHER SERVICES AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE MANAGEMENT OF THEIR PERSONAL FINANCES IN THE UNITED KINGDOM AND THE WORD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. C) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AND DOCTRINE IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christians Against Poverty
Jubilee House
1 Filey Street
BRADFORD
West Yorkshire
BD1 5LQ
- Ffôn:
- 01274760720
- E-bost:
- info@capuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window