Hanes ariannol NORTH WALES SCIENCE

Rhif yr elusen: 1102959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £790.94k £824.04k £927.44k £940.82k £1.88m
Cyfanswm gwariant £801.43k £825.88k £903.76k £927.36k £1.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £355.78k £227.30k £276.13k £319.64k £178.33k
Incwm o roddion a chymynroddion £194.71k £66.93k £68.54k £98.12k £95.91k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £18.40k £12.69k £77.31k £67.35k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £471.18k £541.92k £679.84k £623.20k £983.97k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £106.66k £202.50k £101.75k £152.14k £799.69k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £787.62k £815.17k £847.42k £847.15k £1.14m
Gwariant - Ar godi arian £13.81k £10.71k £56.34k £80.22k £98.54k
Gwariant - Llywodraethu £13.61k £8.68k £9.78k £18.86k £14.84k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0