BORROWBROOK HOME LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping older people in the parish of Borrowash and Ockbrook, Derbyshire, to live independent lives thereby increasing their confidence and self-esteem and reducing isolation and social exclusion and improving relationships across the community and ensuring that they are better informed about their physical and mental health, welfare benefits and wider social opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,120 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT LEWIS NORTON | Cadeirydd |
|
||||||
Anthony John Beenham | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Alexander | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
VALERIE ELAINE BULMAN | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|||||
JANET DOROTHY PINCHBECK | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
DAVID ANDREW LOW ALEXANDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.82k | £14.30k | £24.32k | £19.81k | £23.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.59k | £17.70k | £18.36k | £24.30k | £18.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.90k | £2.80k | £2.80k | £2.80k | £12.12k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 03 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JULY 2002 AS AMENDED 20 MAY 2003 AMENDED BY A SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 24 MAY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER, WHICH NOW IS OR HEREAFTER DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND THE PARISH OF BORROWASH AND OCKBROOK
Maes buddion
IN AND AROUND THE PARISH OF BORROWASH AND OKCBROOK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1A Chapel Row
Borrowash
Derby
DERBYSHIRE
DE72 3LR
- Ffôn:
- 01332 280111
- E-bost:
- borrowbrook@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window