ymddiriedolwyr THE SOMERSET BRANCH OF THE CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND
Rhif yr elusen: 1100860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Williams | Cadeirydd | 15 November 2018 |
|
|
||||
Jenny Raggett | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Janice Louise Owen | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Gerhard Hattingh | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Sarah Hutchinson | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Janette Ward | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
john roberts | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|||||
Vernon Phillip Hughes | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
David Julian | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Fletcher Freeland Robinson | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.