ymddiriedolwyr NUFFIELD COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1137506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
39 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir ANDREW DILNOT | Cadeirydd | 26 October 2012 |
|
|
||||
Dr Carl Martin Ludvig Sinander | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Dr Zeynep Pamuk | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Professor Abigail Adams-Prassl | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Rachel Bernhard | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Professor Livia Schubiger | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Dr Tarik Abou-Chadi | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Martin Weidner | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Professor Barbara Petrongolo | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR FRANK WINDMEIJER | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR LUCIE CLUVER | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Professor Andrew Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Prof Pepper Culpepper | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Prof Hamish Low | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Prof Jane Green | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
RIDHI KASHYAP | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Professor Cecile Laborde FBA | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
THOMAS MOORE | Ymddiriedolwr | 02 October 2015 |
|
|
||||
PROF STEPHEN BROADBERRY | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
PROF DAVID KIRK | Ymddiriedolwr | 15 August 2015 |
|
|
||||
PROF RICHARD BREEN | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
PROF EZEQUIEL GONZALEZ OCANTOS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Professor Melinda Catherine Mills | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|||||
Professor Martin Ellison | Ymddiriedolwr | 08 June 2014 |
|
|
||||
Prof Ian Anderson Crawford | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Dr ELENI KECHAGIA-OVSEIKO | Ymddiriedolwr | 16 September 2013 |
|
|
||||
Prof Benjamin William Ansell | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
Prof Francisco David Rueda | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Dr ERZSEBET BUKODI | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR JANNE JONSSON | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
DR BENT NIELSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF DESMOND KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF GEOFFREY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF COLIN MILLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr STEPHEN BOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF NAN DIRK DE GRAAF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CHRISTIAAN MONDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF PAUL KLEMPERER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARGARET MEYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.