THE FURNITURE STATION

Rhif yr elusen: 1097219
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Furniture Station aims to help disadvantaged people in Stockport by providing them with good quality re-used furniture. Many people cannot afford to buy the items they need to make a house into a home. All clients are referred by local organisations. The project also ensures many items, which would otherwise end up in landfill, continue to have a useful life.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018

Cyfanswm incwm: £129,146
Cyfanswm gwariant: £195,362

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Stockport

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Chwefror 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1145056 RENEWAL NORTH WEST
  • 13 Chwefror 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135192 THE MUSTARD TREE
  • 25 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
  • 13 Chwefror 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 30/06/2018
Cyfanswm Incwm Gros £170.73k £167.07k £141.91k £134.32k £129.15k
Cyfanswm gwariant £161.40k £172.29k £170.75k £148.20k £195.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £17.04k £19.41k £11.78k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £18.75k £10.81k £9.90k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2018 23 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2018 23 Hydref 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 28 Gorffennaf 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 28 Gorffennaf 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 01 Medi 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 01 Medi 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 27 Awst 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 27 Awst 2015 Ar amser