SOUTHERN GOLDEN RETRIEVER RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alleviate distress caused to the breed of dog known as Golden Retrievers which may be ill treated, abandoned or neglected. In cases where Golden Retrievers are abandoned or unwanted, or the dogs can no longer be cared for in their present homes, to re-home the Golden Retrievers to ensure their future well being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE HOAD | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Brian Tinham | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|||||
NIGEL PORTER | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Clark | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
Lynn Ferguson | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|||||
SUE ASHLEY | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.67k | £91.91k | £19.09k | £35.14k | £34.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.72k | £36.88k | £18.24k | £95.76k | £84.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2022
(Mae'r cyfrifon |
16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17 MARCH 2003 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 17 JULY 2003 as amended on 06 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
1) TO ALLEVIATE DISTRESS CAUSED TO THE BREED OF DOGS KNOWN AS GOLDEN RETRIEVERS WHICH MAY BE ILL-TREATED ABANDONED OR NEGLECTED; 2) IN CASES WHERE GOLDEN RETRIEVERS ARE ABANDONED OR UNWANTED OR THE DOGS CAN NO LONGER BE CARED FOR AT THEIR PRESENT HOMES TO RE-HOME THE GOLDEN RETRIEVERS TO ENSURE THEIR FUTURE WELL BEING AND WHERE POSSIBLE TO KEEP IN CONTACT WITH THEM FOR THE DURATION OF THEIR LIVES; AND 3) TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF ADVICE TO MEMBERS OF THE PUBLIC WHO OWN OR WHO WISH TO OWN A GOLDEN RETRIEVER IN ALL ASPECTS OF THE CARE AND WELL-BEING OF SUCH DOGS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Swale Road
ROCHESTER
Kent
ME2 2TT
- Ffôn:
- 07480100344
- E-bost:
- admin@sgrr.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window