THE KASANKA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity raises funds for conservation,wildlife and community projects in and around the Kasanka Trust National Park in N. Zambia. Recent projects include educational and healthcare schemes, anti-poaching activities, wildlife monitoring and introducing chilli fences to control elephant crop damage in local villages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Zambia
Llywodraethu
- 16 Mai 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Janette Mathews | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Alexandra Ebeling | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Rollo Alexander Powlett Wood | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Colonel Retd Jonathan Stewart Lloyd | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|||||
ROLAND BARNABAS SPENCER FISHER | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
ANGUS MAXWELL THOMAS MCCULLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.63k | £17.92k | £15.80k | £38.73k | £9.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.62k | £732 | £32.42k | £37.20k | £11.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 9TH APRIL 2003
Gwrthrychau elusennol
A) ADVANCE THE EDUCATION AND RESEARCH IN HOLISTIC RESOURCES MANAGEMENT WITH REGARD TO THE KASANKA NATIONAL PARK AND ASSOCIATED WILDLIFE MANAGEMENT AND RURAL DEVELOPMENT AREAS IN TH REPUBLIC OF ZAMBIA. B) SECURE ANYWHERE IN THE WORLD THE CONSERVATION, PRESERVATION, RESTORATION AND IMPROVEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE WORLDS ANIMAL, BIRD, FISH AND PLANT LIFE, ITS INDUSTRIAL, URBAN, RURAL NATURAL AND MARINE ENVIRONMENTS OF ECOLOGICAL OR SCIENTIFIC IMPORTANCE, AND ITS NATURAL RESOURCES BUT WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE KASANKA NATIONAL PARK IN THE REPUBLIC OF ZAMBIA AND ITS ENBIRONS, AND ON OTHER ENVIRONMENTS IN THE REPUBLIC OF ZAMBIA. C) EDUCATE THE PUBLIC AND ADVANCE THE EDUCATION OF NATURAL HISTORY, ENVIRONMENTAL STUDIES, ECOLOGY AND RESOURCE CONSERVATION IN INDUSTRIAL, URBAN, RURAL AND MARINE ENVIRONMENTS ANYWHERE IN THE WORLD. D) PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION AND DEVELOPMENT OF OPPORTUNITIES AND RESOURCES FOR PUBLIC BENEFIT IN THE REPUBLIC OF ZAMBIA IN CONNECTION WITH THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS, DISTRESS OR UNEMPLOYED
Maes buddion
AFRICA, ZAMBIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Downsway
Guildford
GU1 2YA
- Ffôn:
- 01483539484
- E-bost:
- michael@mwhpconsulting.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window