Hanes ariannol TEACH FIRST
Rhif yr elusen: 1098294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.08m | £56.53m | £70.02m | £67.72m | £63.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.58m | £56.43m | £69.76m | £67.29m | £64.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £32.23m | £35.89m | £43.87m | £40.71m | £41.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.93m | £7.09m | £8.30m | £10.01m | £7.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £190.00k | £43.00k | £418.00k | £478.00k | £471.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £45.81m | £49.24m | £61.23m | £57.18m | £54.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £147.00k | £149.00k | £65.00k | £56.00k | £394.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £55.35m | £54.47m | £67.23m | £64.76m | £61.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.23m | £1.96m | £2.54m | £2.53m | £3.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £205.00k | £271.00k | £437.00k | £287.00k | £283.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.