Hanes ariannol THE GATTON TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1101467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.28k £93.66k £141.42k £148.74k £193.02k
Cyfanswm gwariant £72.00k £62.02k £106.93k £132.31k £154.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £3.50k