ARISTOCAT RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue and rehome stray unwanted and homeless cats and kittens. Advice given on cat related matters, when funds allow helping neuter and spay cats whose owners cannot afford to pay for. Help with homing cats and kittens that are still with their owners. Keep lost and found register details are placed on our web site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- Darlington
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Northumberland
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1116552 ARK ON THE EDGE
- 07 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- 11 Tachwedd 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.98k | £13.22k | £8.91k | £8.58k | £9.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.06k | £10.46k | £8.35k | £7.92k | £6.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 23 Chwefror 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 17 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 30 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 07 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 26 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AMONGST STRAY AND UNWANTED CATS (AND IN PARTICULAR THROUGH RESCUING, RE-HOMING OR ARRANGING THE SPAYING AND NEUTERING OF CATS AND ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CARE OF CATS)
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window