ymddiriedolwyr THE AIR AMBULANCE SERVICE
Rhif yr elusen: 1098874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma Grant | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||
Anthony Fradgley | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Christina Sheppard | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Andrew Hoyle | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Timothy Boxell | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Sarah Baumann | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Phill Wells | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
JOHN CHARLES ROGER TENNENT | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Robert Allison | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|||||
PETER WHATMORE | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.