TONBRIDGE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1097977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the charity are the advancement of education by the provision and conduct of a school at Tonbridge for boys as boarders, and, if the trustees think fit, as day boys and by ancillary or incidental educational activities and other associated activities for the overall benefit of the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Hydref 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gavin Mark Rochussen Cadeirydd 23 April 2014
Dim ar gofnod
Dr Tim Hands Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
James Robert Thomas Rogers Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Dr Nicola Perry Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Charles James Ashton Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Michael Ezran Fry Ymddiriedolwr 16 November 2022
Dim ar gofnod
Henry James Hamilton-Turner Ymddiriedolwr 17 November 2021
Dim ar gofnod
JAMES THORNE Ymddiriedolwr 01 September 2021
THE COLYER-FERGUSSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Adrian Hall Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Francis Vijay Narasimhan Rangarajan Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Susan Annette Bishop Ymddiriedolwr 23 September 2020
Dim ar gofnod
James Gerald Leahy Ymddiriedolwr 23 September 2020
Dim ar gofnod
Professor Helena Frances Gaunt Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
GRAHAM PETER WHITE Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Dr MICHAEL STEPHEN SPURR Ymddiriedolwr 30 September 2016
Dim ar gofnod
Timothy Attenborough Ymddiriedolwr 21 September 2016
Dim ar gofnod
MATTHEW FREDERICK DOBBS Ymddiriedolwr 01 September 2013
THE KILROOT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE TEW AND HEYTHROP CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: 33 diwrnod yn hwyr
KATHERINE MARY WHEADON Ymddiriedolwr 01 September 2013
Dim ar gofnod
DESMOND PHILIP DEVITT Ymddiriedolwr 03 July 2010
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.40m £33.78m £50.08m £43.42m £45.73m
Cyfanswm gwariant £31.20m £29.83m £37.77m £41.41m £43.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £992.98k £1.14m £21.00k £3.00k £8.20k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.10m £4.08m £11.20m £2.59m £932.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.22m £872.36k £2.39m £2.89m £3.04m
Incwm - Weithgareddau elusennol £25.96m £28.74m £36.40m £37.71m £41.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £127.43k £90.04k £81.65k £234.15k £487.37k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £49.00k £115.14k £52.40k £132.50k £18.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £29.07m £28.67m £36.23m £39.64m £41.48m
Gwariant - Ar godi arian £2.13m £1.16m £1.53m £1.77m £2.27m
Gwariant - Llywodraethu £249.75k £269.73k £341.15k £357.80k £519.87k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £28.64k £29.26k £30.40k £32.71k £35.69k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Asedau hunan ddefnydd £38.06m £36.77m £44.63m £45.03m £46.22m
Buddsoddiadau tymor hir £5.26m £5.75m £5.70m £7.24m £14.38m
Cyfanswm asedau £13.62m £16.86m £22.32m £21.51m £25.05m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£2.34m -£2.14m -£2.27m -£1.91m -£1.85m
Cyfanswm rhwymedigaethau £25.79m £24.10m £24.83m £24.05m £33.59m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 30 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 29 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 29 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 30 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 30 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF BERTHA FRANCES MORTON DATED 19/09/1967 AND PROVED AT THE PRINCIPAL REGISTRY ON 30 OCTOBER 1967 AS ALTERED BY SCHEMES OF 17 SEPTEMBER 1980, 13 JUNE 1988 AND 18 AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
IF AND IN SO FAR AS THE CLEAR INCOME OF THE CHARITY CANNOT BE APPLIED IN ACCORDANCE WITH THE EXISTING TRUSTS, THE TRUSTEE OF THE CHARITY MAY APPLY THE SAME IN ADVANCING THE EDUCATION OF BOYS CURRENTLY ATTENDING TONBRIDGE SCHOOL TO ENABLE THEM TO PREPARE FOR OR MAKE THEIR CAREER IN ANY BRANCH OF ENGINEERING OR OTHER TECHNOLOGICAL DISCIPLINE.
Maes buddion
TONBRIDGE SCHOOL
Hanes cofrestru
  • 01 Hydref 2010 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TONBRIDGE SCHOOL
HIGH STREET
TONBRIDGE
TN9 1JP
Ffôn:
01732365555