Hanes ariannol UNITED VOICES
Rhif yr elusen: 1100545
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.71k | £57.64k | £39.55k | £35.20k | £35.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.07k | £54.63k | £35.26k | £32.28k | £41.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | £26.50k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.50k | £30.50k | £35.00k | £35.00k | £35.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.