MORLAND CHORISTERS' CAMP

Rhif yr elusen: 1104768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's Object is the advancement of education and religion by the organisation and provision of chorister courses. The main activity is the administration of the Morland Choristers' Camp, a week-long 100-strong residential course primarily intended for boys and girls aged 9-17 who are members of church or school choirs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £28,487
Cyfanswm gwariant: £29,055

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Beddison Cadeirydd 04 November 2023
Dim ar gofnod
Donald William Gillthorpe Ymddiriedolwr 04 August 2024
Dim ar gofnod
Gabriel Garry Cooper Ymddiriedolwr 04 August 2024
Dim ar gofnod
Joanne Verona Thomlinson Ymddiriedolwr 04 November 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, WIGTON
Derbyniwyd: Ar amser
Emma Louise Richardson Ymddiriedolwr 06 August 2023
Dim ar gofnod
Jennifer Mary Johnson Ymddiriedolwr 06 August 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, WIGTON
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Stephen William Tudway Ymddiriedolwr 21 January 2023
CROSBY RAVENSWORTH RELIEF IN NEED CHARITIES
Derbyniwyd: 112 diwrnod yn hwyr
THE LONSDALE FOUNDATION AT SHAP
Derbyniwyd: Ar amser
CATHERINE MARTIN Ymddiriedolwr 28 July 2019
Dim ar gofnod
MARK DUTHIE Ymddiriedolwr 03 November 2017
Dim ar gofnod
MARILYN PRESCOTT Ymddiriedolwr 04 November 2013
Dim ar gofnod
REVD STEWART FYFE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
FRANCES WINIFRED YEOWART Ymddiriedolwr
HENLEY SYMPHONY ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
MR NICK WILLMER Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF ST SWITHUN'S CHURCH NATELY SCURES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.83k £8.39k £13.88k £31.66k £28.49k
Cyfanswm gwariant £34.48k £1.06k £26.93k £32.09k £29.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 06 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 13 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 19 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 03 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 03 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NEWBY END FARM
NEWBY
PENRITH
CA10 3EX
Ffôn:
01931714338