Hanes ariannol Power2 Ltd

Rhif yr elusen: 1099782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.04m £1.22m £1.19m £2.31m £2.36m
Cyfanswm gwariant £1.31m £1.15m £1.14m £2.25m £2.27m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £196.20k N/A £24.17k £616.47k £917.06k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £302.03k £93.21k N/A £144.67k
Incwm o roddion a chymynroddion £882.01k £1.15m £955.99k £86.44k £96.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £1.02m £923.89k
Incwm - Weithgareddau elusennol £157.32k £64.49k £235.14k £1.20m £1.34m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £820 £181 £24 £0 £3.99k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £740 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.12m £930.45k £928.05k £1.91m £2.05m
Gwariant - Ar godi arian £182.39k £220.48k £214.97k £334.30k £215.74k
Gwariant - Llywodraethu £8.79k £10.96k £12.14k £0 £18.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0