ymddiriedolwyr BALLET BLACK
Rhif yr elusen: 1101599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Small | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||||
Sandra Eustene Meadows | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||||
Tonye Vianana | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||||
PATRICIA KEIKO HAMZAHEE | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||||
Anna Prag | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||||
AKINTUNDE BANJOKO OBE | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||||
Andrew Hochhauser | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||||
Althea Efunshile CBE | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||||
Christopher Hampson | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|||||||
Cassa Pancho MBE | Ymddiriedolwr | 07 November 2002 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.