Hanes ariannol CITIZENS ADVICE WAVERLEY
Rhif yr elusen: 1098859
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £363.94k | £702.79k | £917.59k | £987.37k | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.20k | £629.73k | £762.40k | £959.30k | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £782.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300.61k | £567.21k | £789.23k | £843.84k | £345.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £313.64k | £36.53k | £2.64k | £16.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £386.27k | £592.05k | £696.23k | £916.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.89k | £3.94k | £3.99k | £22.21k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £285.07k | £284.50k | £345.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £624.49k | £762.40k | £958.52k | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £5.24k | £0 | £776 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.26k | £1.26k | £1.26k | £14.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.