THE NAVIGATORS UK LIMITED

Rhif yr elusen: 1099148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of Christian religion in the UK and overseas through evangelism, teaching, mentoring, training and distribution of materials and by such other means being charitable as the organisation shall determine.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerdydd
  • Lloegr
  • Awstralia
  • Canada
  • Cenia
  • De Affrica
  • Ethiopia
  • Ffrainc
  • Ghana
  • Gwlad Pwyl
  • Latfia
  • Mali
  • Niger
  • Nigeria
  • Norwy
  • Singapore
  • Sweden
  • Tanzania
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Traeth Ifori

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Awst 2003: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SIMON NEVILLE WROE Cadeirydd 26 November 2015
NAVEUROPE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Susan Gibson-Smith Ymddiriedolwr 21 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Baba Psalm Duniya Inusa Ymddiriedolwr 12 February 2024
ACADEMY FOR SICKLE CELL AND THALASSAEMIA (ASCAT) LTD
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Stephen Nicholas Wexler Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Alison MacLeod Craig Ymddiriedolwr 20 April 2022
Dim ar gofnod
Dr Alistair David William Jones Ymddiriedolwr 26 November 2020
Dim ar gofnod
Sze-Meng Kueh Ymddiriedolwr 23 July 2020
Dim ar gofnod
Helen Laura Heron Ymddiriedolwr 07 April 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.65m £3.05m £1.53m £1.72m £1.72m
Cyfanswm gwariant £1.69m £1.53m £1.52m £1.77m £1.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.55m £2.99m £1.49m £1.58m £1.59m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.64k £4.59k £13.12k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £90.24k £48.70k £30.35k £132.67k £116.83k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.11k £2.29k £557 £1.75k £11.15k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £6.65k £1.52m £74.69k £45.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.69m £1.53m £1.52m £1.76m £1.83m
Gwariant - Ar godi arian £1.39k £1.43k £1.44k £11.50k £18.72k
Gwariant - Llywodraethu £8.91k £7.65k £7.73k £9.19k £10.73k
Gwariant - Sefydliad grantiau £48.14k £45.74k £54.71k £92.85k £121.07k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £2.57k £2.34k £1.39m £1.39m £1.40m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £176.95k £177.75k
Cyfanswm asedau £645.46k £2.16m £783.16k £546.84k £408.93k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £14.65k £10.85k £16.68k £15.20k £16.71k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 26 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 26 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 07 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 07 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 28 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 28 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 26 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 26 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Navigators UK
54 The Avenue
SOUTHAMPTON
SO17 1XQ
Ffôn:
02380558800